LLINAS BORRELL MARTA
Informe ejecutivo de LLINAS BORRELL MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLINAS BORRELL MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2024 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Solidario | 03/06/2015 | |
I N E T INST SL | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | |
AXIS HUMAN CAPITAL SL | Apoderado | 29/08/2011 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado | 29/08/2011 | |
AXIS CORPORATE FINANCE SP SL | Apoderado | 26/08/2011 |
VINCULACIONES DE LLINAS BORRELL MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLINAS BORRELL MARTA
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gracia Abian Casimiro
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302180, I/A 38 (20/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: UP REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Llinas Borrell Marta
- Prat Serena Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43109 , F 130, S 8, H B 422176, I/A 7 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Solidario
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 98, S 8, H B 302180, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: AXIS IT CONSULTING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43109 , F 128, S 8, H B 422176, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Empresa: I N E T INST SL
Apoderado Solidario
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44313 , F 201, S 8, H B 138198, I/A 21 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado Solidario
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 93, S 8, H B 297261, I/A 8 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-08
Empresa: AXIS GLOBAL BUSINESS SL
Apoderado
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 93, S 8, H B 302180, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS HUMAN CAPITAL SL
Apoderado
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41329 , F 158, S 8, H B 390381, I/A 3 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 91, S 8, H B 297261, I/A 5 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS SINGULAR VALUE SL
Apoderado
- Llinas Borrell Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 192, S 8, H B 297257, I/A 5 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
VER MAS ACTOS
Información de LLINAS BORRELL MARTA
Mostramos los datos de LLINAS BORRELL MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLINAS BORRELL MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos