LLIMONA BONFILL JOAN
Informe ejecutivo de LLIMONA BONFILL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLIMONA BONFILL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL BIKE MEDIA SL | Administrador Solidario | 27/01/2022 | |
BONFILEX SA | Administrador Solidario | 17/08/2021 | |
INMUEBLES MOBON SL | Administrador Unico | 10/12/2019 | |
BONFILEX SA | Administrador Solidario | 24/08/2016 | |
ECOSHOP ONLINE SL | Administrador Unico | 29/08/2013 |
VINCULACIONES DE LLIMONA BONFILL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLIMONA BONFILL JOAN
Empresa: GLOBAL BIKE MEDIA SL
Administrador Solidario
- Cabrespina Abril Jaume
- Castanyer Mora Francesc
- Clavell Montplet Oriol
- Llimona Bonfill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48154 , F 204, S 8, H B 574066, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: BONFILEX SA
Administrador Solidario
- Llimona Bonfill Joan
- Llimona Marimon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25732 , F 222, S 8, H B 93784, I/A 12 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: INMUEBLES MOBON SL
Administrador Unico
- Llimona Bonfill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36669 , F 172, S 8, H B 151539, I/A 9 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-08
Empresa: BONFILEX SA
Administrador Solidario
- Llimona Bonfill Joan
- Llimona Marimon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25732 , F 222, S 8, H B 93784, I/A 11 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: BONFILEX SA
Administrador Solidario
- Llimona Bonfill Joan
- Llimona Marimon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25732 , F 222, S 8, H B 93784, I/A 11 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: ECOSHOP ONLINE SL
Administrador Unico
- Llimona Bonfill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 136, S 8, H B 412377, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
Empresa: BONFILEX SA
Administrador Solidario
- Llimona Bonfill Joan
- Llimona Marimon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25732 , F 220, S 8, H B 93784, I/A 9 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: BONFILEX SA
Consejero
- Llimona Bonfill Joan
- Llimona Bonfill Josep
- Llimona Marimon Juan
Presidente
Secretario
- Llimona Bonfill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25732 , F 220, S 8, H B 93784, I/A 9 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Información de LLIMONA BONFILL JOAN
Mostramos los datos de LLIMONA BONFILL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLIMONA BONFILL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos