LLERENA SANCHEZ MARTA
Informe ejecutivo de LLERENA SANCHEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLERENA SANCHEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 03/08/2023 | |
ENDESA MOBILITY SL | Apoderado | 13/02/2023 | |
ENDESA X WAY SL | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | |
ENEL IBERIA SL | Apoderado Solidario | 22/12/2021 | |
ENDESA X SERVICIOS SL | Apoderado | 19/10/2020 | |
EMPRESA CARBONIFERA DEL SUR ENCASUR SA | Apoderado Solidario | 14/09/2015 | |
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL | Apoderado Solidario | 26/08/2015 | |
ENDESA OPERACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SL | Apoderado Solidario | 25/08/2015 | |
ENDESA GENERACION SA | Apoderado | 24/08/2015 | |
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA | Apoderado Solidario | 04/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLERENA SANCHEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLERENA SANCHEZ MARTA
Empresa: ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37848 , F 206, S 8, H M 510898, I/A 201 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37848 , F 206, S 8, H M 510898, I/A 200 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: ENDESA MOBILITY SL
Apoderado
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44719 , F 3, S 8, H M 785925, I/A 16 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: ENDESA MOVILIDAD ELECTRICA SL
Apoderado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43028 , F 159, S 8, H M 760538, I/A 9 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: ENEL IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38087 , F 15, S 8, H M 482399, I/A 69 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: ENDESA X SERVICIOS SL
Apoderado
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40812 , F 99, S 8, H M 724032, I/A 27 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28368 , F 219, S 8, H M 510898, I/A 88 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Apoderado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 193, S 8, H M 4451, I/A 166 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: ENDESA GENERACION SA
Apoderado
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5870 , F 179, S 8, H SE 55559, I/A 249 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-41
Empresa: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL
Apoderado Solidario
- Llerena Sanchez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 174, S 8, H B 285819, I/A 280 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
VER MAS ACTOS
Información de LLERENA SANCHEZ MARTA
Mostramos los datos de LLERENA SANCHEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLERENA SANCHEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos