LLEONART ALIBERAS MIGUEL
Informe ejecutivo de LLEONART ALIBERAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE LLEONART ALIBERAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEONART ALIBERAS MIGUEL
Empresa: IUL SA
Consejero
- Font Castell Victor
- Font Santafe Vicente
- Lleonart Aliberas Miguel
- Lleonart Sitjar Marcel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23348 , F 38, S 8, H B 53338, I/A 18 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Empresa: PROMOTORA ALIBERAS SL
Administrador Solidario
- Lleonart Aliberas Jordi
- Lleonart Aliberas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36917 , F 203, S 8, H B 291684, I/A 5 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
Empresa: GRUPO EXPORTADOR DANALAB SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Redondo Penelope
- Dalmau Esclusa Rosario
- Flores Anguita Jose Luis
- Lleonart Aliberas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21189 , F 208, S 8, H M 376294, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: PROMOTORA ALIBERAS SL
Administrador Solidario
- Lleonart Aliberas Jordi
- Lleonart Aliberas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36917 , F 200, S 8, H B 291684, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Información de LLEONART ALIBERAS MIGUEL
Mostramos los datos de LLEONART ALIBERAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEONART ALIBERAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos