LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES Y ASESORES LEGALES LLEO SL | Administrador Unico | 18/07/2023 | |
NEXUM GESTION Y PLANIFICACION SL | Administrador Unico | 20/05/2021 | |
GESTORIA BUDDACAN SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
INVERSIONES PORTONAOS SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
INVER BUDDA SL | Administrador Unico | 11/12/2020 | |
INVER OPERDOES SL | Administrador Unico | 11/12/2020 | |
INVERSIONES EL QUINTERO SL | Apoderado | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 39, S 8, H GC 61421, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-35
Administrador Solidario
- Lleo Carranza Aday Tanausu
- Lleo Kuhnel Jaime
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 39, S 8, H GC 61421, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-35
Empresa: NEXUM GESTION Y PLANIFICACION SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 75, S 8, H GC 53496, I/A 10 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-35
Empresa: GESTORIA BUDDACAN SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 90, S 8, H GC 43579, I/A 4 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-35
Empresa: INVERSIONES PORTONAOS SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 222, S 8, H GC 58118, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-35
Empresa: INVER OPERDOES SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 40, S 8, H GC 46543, I/A 5 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-35
Empresa: INVER BUDDA SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 109, S 8, H GC 44615, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-35
Empresa: ALTAIR ESTUDIO LEGAL SL
Administrador Unico
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 110, S 8, H IL 10476, I/A 3 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-35
Empresa: INVERSIONES EL MOJON SA
Consejero Delegado Solidario
- Lleo Kuhnel Jaime
- Lleo Kuhnel Jose Luis
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
- Maria Del Jesus Kuhnel Jorge
Consejero
Secretario
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
- Lleo Kuhnel Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 109, S 8, H IL 6464, I/A 4 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-35
Empresa: INVERSIONES EL MOJON SA
Consejero Delegado Solidario
- Lleo Kuhnel Jaime
- Lleo Kuhnel Jose Luis
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
- Maria Del Jesus Kuhnel Jorge
Consejero
Presidente
Secretario
- Lleo Kuhnel Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 109, S 8, H IL 6464, I/A 2 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-35
VER MAS ACTOS
Información de LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEO KUHNEL LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos