LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
Informe ejecutivo de LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION SL | Apoderado | 14/05/2015 |
VINCULACIONES DE LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
Apoderado Solidario
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 10366, I/A 39 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-22
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Burgues Estada Ana Maria
- Burgues Estada Ana Maria
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 43, S 8, H HU 10366, I/A 31 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-22
Apoderado Mancomunado
- Aloy Latorre Manuel
- Aloy Latorre Manuel
- Aloy Latorre Manuel
- Aloy Latorre Manuel
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 43, S 8, H HU 10366, I/A 29 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-22
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
Apoderado Solidario
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 42, S 8, H HU 10366, I/A 27 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
Apoderado Mancomunado
- Aloy Latorre Manuel
- Aloy Latorre Manuel
- Aloy Latorre Manuel
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Lledos Angusto Fernando
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Rancaño Garcia Jose Maria
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 210, S 8, H HU 10366, I/A 21 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-22
Apoderado
- Lledos Angusto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 209, S 8, H HU 10366, I/A 15 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-22
Apoderado Mancomunado
- Aloy Latorre Manuel
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Lledos Angusto Fernando
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 208, S 8, H HU 10366, I/A 14 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-22
Información de LLEDOS ANGUSTO FERNANDO
Mostramos los datos de LLEDOS ANGUSTO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEDOS ANGUSTO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos