LLEDO MELIA CARMEN
Informe ejecutivo de LLEDO MELIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLEDO MELIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINGULARU RETAIL SL | Apoderado | 12/01/2021 | |
SINGULARU EMPRENDE SL | Apoderado | 12/01/2021 | |
SINGULARU IDEAS A MEDIDA SL | Apoderado | 12/01/2021 | |
TUNICMAKER SL | Consejero | 29/01/2020 | |
YAGU FUTURA SL | Consejero | 27/01/2020 |
VINCULACIONES DE LLEDO MELIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEDO MELIA CARMEN
Empresa: SINGULARU IDEAS A MEDIDA SL
Apoderado
- Lledo Melia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9839, L 7121, F 113, S 8, H V 158798, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Empresa: SINGULARU EMPRENDE SL
Apoderado
- Lledo Melia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10536, L 7817, F 59, S 8, H V 183219, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Empresa: SINGULARU RETAIL SL
Apoderado
- Lledo Melia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10486, L 7767, F 215, S 8, H V 181558, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Empresa: TUNICMAKER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregori Soler Mercedes
- Lledo Melia Carmen
- Lledo Melia Pascual
- YAGU PEIX I PEIX SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9968, L 7250, F 182, S 8, H V 165529, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-46
Empresa: YAGU FUTURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregori Soler Mercedes
- Lledo Melia Carmen
- Lledo Melia Pascual
- YAGU PEIX I PEIX SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9968, L 7250, F 189, S 8, H V 165530, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-46
Información de LLEDO MELIA CARMEN
Mostramos los datos de LLEDO MELIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEDO MELIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos