LLEDO GARCIA ENRIQUE
Informe ejecutivo de LLEDO GARCIA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLEDO GARCIA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URAL SERVICIOS MEDICOS SLP | Apoderado | 30/07/2022 |
VINCULACIONES DE LLEDO GARCIA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEDO GARCIA ENRIQUE
Empresa: AVANTE UROLOGIA SLP
Apoderado
- Lledo Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 4, S 8, H M 726361, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: AVANTE UROLOGIA SLP
Administrador Unico
- Lledo Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 4, S 8, H M 726361, I/A 4 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: URAL SERVICIOS MEDICOS SLP
Apoderado
- Lledo Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 176, S 8, H M 334323, I/A 6 (30/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: URAL SERVICIOS MEDICOS SLP
Administrador Unico
- Lledo Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 176, S 8, H M 334323, I/A 5 (30/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: AVANTE UROLOGIA SLP
Administrador Unico
- Lledo Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 3, S 8, H M 726361, I/A 2 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: AVANTE UROLOGIA SLP
Administrador Solidario
- Lledo Garcia Enrique
- Martinez Salamanca Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 3, S 8, H M 726361, I/A 2 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: AVANTE UROLOGIA SLP
Administrador Solidario
- Lledo Garcia Enrique
- Martinez Salamanca Juan Ignacio
Soc.Prof.
- Lledo Garcia Enrique
- Lledo Garcia Enrique
- Martinez Salamanca Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40949 , F 1, S 8, H M 726361, I/A 1 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Información de LLEDO GARCIA ENRIQUE
Mostramos los datos de LLEDO GARCIA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEDO GARCIA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos