LLAURADO CONEJERO JOSE
Informe ejecutivo de LLAURADO CONEJERO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LLAURADO CONEJERO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIVI HOMES SL | Administrador Unico | 09/07/2024 | |
JAIME DEOP SL | REPR.143 RRM | 27/11/2023 | |
ACERTIA HOMES SL | Administrador Unico | 17/10/2023 | |
NERNI INVEST SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
EDIFICA 75 CONTROL Y GESTION SL | REPR.143 RRM | 22/03/2021 | |
PALAMOS LIFE SL | Administrador Unico | 19/12/2019 | |
ORQUIDIA GESTION DE PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 20/03/2018 | |
KRIPTON PLUS SL | Administrador Solidario | 01/09/2014 | |
VESTAL GESTION DE PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE LLAURADO CONEJERO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAURADO CONEJERO JOSE
Empresa: EDIVI HOMES SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618283, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: JAIME DEOP SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23469 , F 30, S 8, H B 53533, I/A 14 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: ACERTIA HOMES SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44879 , F 206, S 8, H B 470162, I/A 4 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Empresa: NERNI INVEST SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 221, S 8, H B 558769, I/A 2 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: COORDINACION TIERRA ALMERIENSE SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38619 , F 35, S 8, H B 328960, I/A 2 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: ADN EDIFICA CONTROL Y GESTION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46701 , F 75, S 8, H B 528154, I/A 4 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: ADN EDIFICA CONTROL Y GESTION SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46701 , F 75, S 8, H B 528154, I/A 4 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: ADN EDIFICA CONTROL Y GESTION SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46701 , F 75, S 8, H B 528154, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: PALAMOS LIFE SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46055 , F 89, S 8, H B 508062, I/A 3 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: BURTEX APLICACIONES SL
Administrador Unico
- Llaurado Conejero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46199 , F 168, S 8, H B 512723, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-08
VER MAS ACTOS
Información de LLAURADO CONEJERO JOSE
Mostramos los datos de LLAURADO CONEJERO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAURADO CONEJERO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos