LLARGUES HERRADOR MIGUEL
Informe ejecutivo de LLARGUES HERRADOR MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLARGUES HERRADOR MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MKL MEDIA 2014 SL | Administrador Unico | 18/08/2014 | |
GOOD NEWS MEDIA SL | Administrador Mancomunado | 13/02/2014 | |
MLLARGUES PROYECTOS DE COMUNICACION SL | Administrador Unico | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE LLARGUES HERRADOR MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLARGUES HERRADOR MIGUEL
Empresa: PROYECTOS GRAFICOS EDITORIALES SL
Liquidador
- Llargues Herrador Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28771 , F 54, S 8, H B 141544, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: PROYECTOS GRAFICOS EDITORIALES SL
Administrador Solidario
- Llargues Herrador Miguel
- Santos Hernandez Joaquin
Liquidador
- Llargues Herrador Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28771 , F 54, S 8, H B 141544, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: MKL MEDIA 2014 SL
Administrador Unico
- Llargues Herrador Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 60, S 8, H BI 64779, I/A 1 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-48
Empresa: GOOD NEWS MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Llargues Herrador Miguel
- Villafranca Baldrich Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 109, S 8, H B 448474, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Administrador Unico
- Llargues Herrador Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42023 , F 104, S 8, H B 399557, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
Información de LLARGUES HERRADOR MIGUEL
Mostramos los datos de LLARGUES HERRADOR MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLARGUES HERRADOR MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos