LLARENA YUGUERO ANA MARIA
Informe ejecutivo de LLARENA YUGUERO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLARENA YUGUERO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
START & START-UP SL | Apoderado | 30/10/2019 | |
LAMOPI CONSULTING SL | Socio Unico | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE LLARENA YUGUERO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLARENA YUGUERO ANA MARIA
Empresa: URIBE GLOBAL CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Llarena Yuguero Ana Maria
- Uribeetxebarria Llarena Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 114, S 8, H BI 64459, I/A 5 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-48
Empresa: START & START-UP SL
Apoderado
- Llarena Yuguero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5495 , F 9, S 8, H BI 65125, I/A 2 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-48
Empresa: LAMOPI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Llarena Yuguero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5766 , F 138, S 8, H BI 71525, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: URIBE GLOBAL CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Llarena Yuguero Ana Maria
- Uribeetxebarria Llarena Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 112, S 8, H BI 64459, I/A 2 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-9-48
Empresa: LAMOPI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Llarena Yuguero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5766 , F 137, S 8, H BI 71525, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-48
Empresa: LAMOPI CONSULTING SL
Socio Único
- Llarena Yuguero Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5766 , F 137, S 8, H BI 71525, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-48
Información de LLARENA YUGUERO ANA MARIA
Mostramos los datos de LLARENA YUGUERO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLARENA YUGUERO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos