LLARENA CARRICOBA EDUARDO
Informe ejecutivo de LLARENA CARRICOBA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLARENA CARRICOBA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANZADERA DIGITAL SL | Apoderado | 25/10/2022 | |
LANZADERA DIGITAL SL | Consejero | 31/08/2022 | |
EDIFICIO EOSOL SL | Apoderado | 18/08/2022 | |
EOSOL ENERGY SL | Apoderado | 28/07/2022 | |
CUASAR CAPITAL SL | Apoderado | 01/04/2022 |
VINCULACIONES DE LLARENA CARRICOBA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLARENA CARRICOBA EDUARDO
Empresa: LANZADERA DIGITAL SL
Apoderado
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Llarena Carricoba Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 137, S 8, H NA 34476, I/A 8 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: LANZADERA DIGITAL SL
Consejero
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Iriarte Villar Ester
- Llarena Carricoba Eduardo
- Zabalegui Aguirre Alain
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 136, S 8, H NA 34476, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-31
Empresa: EDIFICIO EOSOL SL
Apoderado
- Etayo Irurzun Susana
- Llarena Carricoba Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 118, S 8, H NA 40434, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-31
Empresa: EOSOL ENERGY SL
Apoderado
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Llarena Carricoba Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 35, S 8, H NA 28070, I/A 18 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-31
Empresa: CUASAR CAPITAL SL
Apoderado
- Llarena Carricoba Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 99, S 8, H NA 40805, I/A 5 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-31
Información de LLARENA CARRICOBA EDUARDO
Mostramos los datos de LLARENA CARRICOBA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLARENA CARRICOBA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos