LLANTADA RECALDE PABLO
Informe ejecutivo de LLANTADA RECALDE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLANTADA RECALDE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIRITECH AUCTION I SL | Apoderado Solidario | 08/09/2022 | |
LLANHER INVEST SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2022 | |
LLANHER INVEST SL | Apoderado Solidario | 25/04/2022 | |
LLANHER INVEST SL | Secretario | 31/01/2022 | |
LLANHER INVEST SL | Consejero | 31/01/2022 | |
KIRI ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 19/10/2020 | |
KIRI ASSET MANAGEMENT II SL | Administrador Unico | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE LLANTADA RECALDE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANTADA RECALDE PABLO
Empresa: KIRITECH AUCTION I SL
Apoderado Solidario
- Arranz Velasco Teodoro
- Llantada Recalde Pablo
- Sanchez-quiñones Campuzano Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43996 , F 11, S 8, H M 776092, I/A 2 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: LLANHER INVEST SL
Apoderado Solidario
- Llantada Aguinaga Jaime
- Llantada Recalde Alvaro
- Llantada Recalde Jaime
- Llantada Recalde Pablo
Consejero Delegado Mancomunado
- Llantada Recalde Alvaro
- Llantada Recalde Jaime
- Llantada Recalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42846 , F 225, S 8, H M 757524, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Empresa: LLANHER INVEST SL
Apoderado
Consejero
- Llantada Recalde Alvaro
- Llantada Recalde Jaime
- Llantada Recalde Pablo
Presidente
Secretario
- Llantada Recalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42846 , F 210, S 8, H M 757524, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: KIRI ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Llantada Recalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 82, S 8, H M 682698, I/A 4 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: KIRI ASSET MANAGEMENT II SL
Administrador Unico
- Llantada Recalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39834 , F 111, S 8, H M 707721, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Información de LLANTADA RECALDE PABLO
Mostramos los datos de LLANTADA RECALDE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANTADA RECALDE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos