LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ELF SALOON SL | Administrador Unico | 29/09/2015 | |
RECREATIVOS TEMALOFRAN SL | Socio Unico | 16/09/2014 | |
RECREATIVOS TEMALOFRAN SL | Administrador Unico | 16/09/2014 | |
COMERCIAL ELF SALOON SL | Apoderado | 28/05/2013 |
VINCULACIONES DE LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
Empresa: COMERCIAL ELF SALOON SL
Administrador Unico
- Llanos Lugo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 114, S 8, H TF 14058, I/A 8 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Empresa: COMERCIAL ELF SALOON SL
Administrador Mancomunado
- Llanos Lugo Francisco Jesus
- Llanos Lugo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 114, S 8, H TF 14058, I/A 8 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Empresa: RECREATIVOS TEMALOFRAN SL
Administrador Unico
- Llanos Lugo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 131, S 8, H TF 54198, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-38
Empresa: RECREATIVOS TEMALOFRAN SL
Socio Único
- Llanos Lugo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 131, S 8, H TF 54198, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-38
Empresa: COMERCIAL ELF SALOON SL
Apoderado
- Llanos Lugo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 114, S 8, H TF 14058, I/A 6 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-38
Empresa: COMERCIAL ELF SALOON SL
Administrador Mancomunado
- Llanos Lugo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 113, S 8, H TF 14058, I/A 5 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Información de LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANOS LUGO FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos