LLANOS LEON DEVIT
Informe ejecutivo de LLANOS LEON DEVIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLANOS LEON DEVIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPROJECTS FORUM SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
SUPERMERCADO DE CALIDAD MADRILEÑO SL | Administrador Unico | 16/01/2019 |
VINCULACIONES DE LLANOS LEON DEVIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANOS LEON DEVIT
Empresa: EUROPROJECTS FORUM SL
Administrador Unico
- Llanos Leon Devit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 47, S 8, H CA 59070, I/A 2 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-11
Empresa: SUPERMERCADO DE CALIDAD MADRILEÑO SL
Administrador Unico
- Llanos Leon Devit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38447 , F 150, S 8, H M 683910, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: LLALEDIS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33101 , F 154, S 8, H M 595753, I/A 3 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: LLALEDIS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33101 , F 151, S 8, H M 595753, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Información de LLANOS LEON DEVIT
Mostramos los datos de LLANOS LEON DEVIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANOS LEON DEVIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos