LLANOS CAMPOS CLARA
Informe ejecutivo de LLANOS CAMPOS CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LLANOS CAMPOS CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBN BANCO DE NEGOCIOS SA | Apoderado | 20/02/2024 | |
EBN TITULIZACION SA S.G.F.T | Vicesecretario No Consejero | 10/03/2022 | |
EBN CAPITAL SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Vicesecretario No Consejero | 15/07/2020 | |
FAMILY OFFICE SOLUTIONS SL | Apoderado | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE LLANOS CAMPOS CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANOS CAMPOS CLARA
Empresa: EBN BANCO DE NEGOCIOS SA
Apoderado
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 86, S 8, H M 29636, I/A 262 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: EBN BANCO DE NEGOCIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 83, S 8, H M 29636, I/A 260 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: EBN TITULIZACION SA S.G.F.T
Vicesecretario No Consejero
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38296 , F 116, S 8, H M 681377, I/A 9 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: EBN BANCO DE NEGOCIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llanos Campos Clara
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35258 , F 32, S 8, H M 29636, I/A 196 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: WEALTH SOLUTIONS EUROPE A.V. SA
Consejero
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26960 , F 203, S 8, H M 485803, I/A 28 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: SINERGIA GLOBAL PARTNERS SL
Consejero
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 202, S 8, H M 627476, I/A 14 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35228 , F 203, S 8, H M 221346, I/A 49 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Empresa: WEALTH SOLUTIONS E.A.F.I. SL
Consejero
- Coca Marques Jorge
- Duran Carredano Francisco De Borja
- Llanos Campos Clara
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26960 , F 196, S 8, H M 485803, I/A 24 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-28
Empresa: WEALTH SOLUTIONS E.A.F.I. SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llanos Campos Clara
- Moreno Del Pozo Maria Beatriz
Apoderado
- Llanos Campos Clara
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26960 , F 194, S 8, H M 485803, I/A 22 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: WEALTH SOLUTIONS LATAM SL
Consejero
- Llanos Campos Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35047 , F 36, S 8, H M 630313, I/A 11 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
VER MAS ACTOS
Información de LLANOS CAMPOS CLARA
Mostramos los datos de LLANOS CAMPOS CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANOS CAMPOS CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos