LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
Informe ejecutivo de LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICAS CIGARRERAS SL | Administrador Unico | 29/07/2015 | |
PRODUCTOS CARNICOS CIGARREROS SL | Administrador Unico | 13/04/2015 |
VINCULACIONES DE LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
Empresa: CARNICAS CIGARRERAS SL
Administrador Unico
- Llano Peña Felipe Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6059 , F 203, S 8, H SE106249, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-41
Empresa: PRODUCTOS CARNICOS CIGARREROS SL
Administrador Unico
- Llano Peña Felipe Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 16, S 8, H SE 18887, I/A 5 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-41
Empresa: PRODUCTOS CARNICOS CIGARREROS SL
Administrador Solidario
- Llano Peña Felipe Alberto
- Palacios Lama Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 16, S 8, H SE 18887, I/A 5 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-41
Empresa: PRODUCTOS CARNICOS CIGARREROS SL
Administrador Solidario
- Llano Peña Felipe Alberto
- Palacios Lama Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 16, S 8, H SE 18887, I/A 4 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Empresa: PRODUCTOS CARNICOS CIGARREROS SL
Administrador Mancomunado
- Llano Peña Felipe Alberto
- Palacios Lama Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 16, S 8, H SE 18887, I/A 3 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-41
Información de LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO
Mostramos los datos de LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANO PEÑA FELIPE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos