LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELL OFIX SL | Auditor | 06/07/2010 | |
ALUNION ESPAÑA SA | Auditor | 21/06/2010 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DEL EXTENSIBLE SL | Auditor de Cuentas Concursal | 22/03/2010 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DEL EXTENSIBLE SL | Auditor | 22/03/2010 | |
MENSAJEROS COSTA BLANCA SA | Auditor | 29/12/2009 | |
ACEITES LA CANAL SA | Auditor | 18/12/2009 | |
INDUSTRIA METALGRAFICA VALENCIANA SA | Auditor | 18/12/2009 | |
DIEGO REVERT SA | Auditor Suplente | 11/06/2009 | |
INDUSTRIA METALGRAFICA VALENCIANA SA | Auditor | 03/04/2009 |
VINCULACIONES DE LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
Empresa: ALUNION ESPAÑA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 1987, F 110, S 8, H V 29944, I/A 20 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-46
Empresa: RILOVAL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989, L 1301, F 197, S 8, H V 17629, I/A 14 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-46
Auditor de Cuentas Consolidado
- Llanes Domingo Maria Angeles
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040, L 604, F 4, S 8, H CS 5034, I/A 39 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-12
Empresa: CELL OFIX SL
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4686, L 1996, F 54, S 8, H V 30137, I/A 7 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-46
Empresa: ALUNION ESPAÑA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 1987, F 110, S 8, H V 29944, I/A 19 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-46
Empresa: ARCADIO FRANCES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726, L 3033, F 209, S 8, H V 52946, I/A 10 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-46
Empresa: ARCADIO FRANCES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726, L 3033, F 209, S 8, H V 52946, I/A 9 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-46
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6210, L 3516, F 128, S 8, H V 63128, I/A 10 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-46
Auditor de Cuentas Consolidado
- Llanes Domingo Maria Angeles
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6210, L 3516, F 128, S 8, H V 63128, I/A 9 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-46
Empresa: IVA LEYING SA
Auditor Suplente
Auditor
- Llanes Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7187, L 4490, F 220, S 8, H V 83647, I/A 25 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-46
VER MAS ACTOS
Información de LLANES DOMINGO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de LLANES DOMINGO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANES DOMINGO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos