LLAMAS TUDELA ANA
Informe ejecutivo de LLAMAS TUDELA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLAMAS TUDELA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGRUPO RECURSOS SL | Apoderado | 17/05/2024 | |
TIKOTIKOTEI SL | Apoderado | 03/11/2023 | |
TIKOTIKOTEI SL | Apoderado Solidario | 03/11/2023 | |
SALAMANDRUYOS SRL | Fundador | 06/10/2023 | |
VERTICE FORMACION EN ALTURA SL | Apoderado Solidario | 13/04/2023 | |
VERTICE FORMACION EN ALTURA SL | Apoderado | 13/04/2023 | |
THINKUDO SL | Apoderado | 03/04/2023 | |
THINKUDO SL | Apoderado Solidario | 03/04/2023 | |
EVAPORALIA SL | Apoderado | 03/04/2023 | |
EVAPORALIA SL | Apoderado Solidario | 03/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLAMAS TUDELA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS TUDELA ANA
Empresa: INGRUPO RECURSOS SL
Apoderado
- Cañete Bañuls Veronica
- Jimenez Nuñez Sandra
- Llamas Tudela Ana
- Muñoz Herrero Ana
- Navarro Alcarria Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 210155, I/A 4 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-46
Empresa: TIKOTIKOTEI SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11104, L 8382, F 166, S 8, H V 202172, I/A 2 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-46
Empresa: SALAMANDRUYOS SRL
Administrador Unico
Fundador
- Garcia Sala Duyos Carlos Jose
- Llamas Tudela Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11452, L 8730, F 156, S 8, H V 213628, I/A 1 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-46
Empresa: VERTICE FORMACION EN ALTURA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8889, L 6175, F 28, S 8, H V 129074, I/A 6 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-46
Empresa: THINKUDO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10384, L 7665, F 173, S 8, H V 178693, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-46
Empresa: EVAPORALIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10020, L 7302, F 142, S 8, H V 167315, I/A 5 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-46
Empresa: VERTICE VERTICAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7471, L 4772, F 105, S 8, H V 89649, I/A 11 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-46
Empresa: EVAPORALIA SL
Apoderado Solidario
- Guerrero Martin Carla
- Llamas Tudela Ana
- Muñoz Herrero Ana
- Villalobos Villarejo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10020, L 7302, F 141, S 8, H V 167315, I/A 2 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-46
Información de LLAMAS TUDELA ANA
Mostramos los datos de LLAMAS TUDELA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS TUDELA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos