LLAMAS MONZON SANTIAGO
Informe ejecutivo de LLAMAS MONZON SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLAMAS MONZON SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WURTH CANARIAS SL | Secretario | 11/05/2016 | |
WURTH CANARIAS SL | Consejero | 11/05/2016 | |
FINCA INTERMINABLE SL | Secretario | 18/03/2016 | |
FINCA INTERMINABLE SL | Consejero | 18/03/2016 |
VINCULACIONES DE LLAMAS MONZON SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS MONZON SANTIAGO
Empresa: WURTH CANARIAS SL
Consejero
- Cima Julia Eusebio
- Llamas Monzon Santiago
- Lopez Urquiza Begoña
- Roger Rull Ignacio
- Specht Reiner Karl
Presidente
Secretario
- Llamas Monzon Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 140, S 8, H GC 43970, I/A 8 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
Empresa: WURTH CANARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Llamas Monzon Santiago
- Ramirez Codina Juan
- Specht Reiner Karl
Presidente
Secretario
- Llamas Monzon Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 140, S 8, H GC 43970, I/A 8 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
Empresa: FINCA INTERMINABLE SL
Consejero
- Cima Julia Eusebio
- Kaltmaier Joachim
- Llamas Monzon Santiago
- Lopez Urquiza Begoña
- Roger Rull Ignacio
Presidente
Secretario
- Llamas Monzon Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 74, S 8, H GC 44051, I/A 6 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-35
Empresa: FINCA INTERMINABLE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Kaltmaier Joachim
- Llamas Monzon Santiago
- Ramirez Codina Juan
Presidente
Secretario
- Llamas Monzon Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 74, S 8, H GC 44051, I/A 6 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-35
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Apoderado
- Catrain Gonzalez Francisco
- De Melo Viana Jose Carlos
- Jordi Vigar Jose Luis
- Llamas Monzon Santiago
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 140, S 8, H B 32792, I/A 51 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Apoderado
- Llamas Monzon Santiago
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 137, S 8, H B 32792, I/A 47 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Información de LLAMAS MONZON SANTIAGO
Mostramos los datos de LLAMAS MONZON SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS MONZON SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos