LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
Informe ejecutivo de LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERATIV HABITAT SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | 25/01/2021 |
SUEÑOS Y TRAGOS SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | 22/12/2020 |
GRUPO NEXEL SL | Administrador Mancomunado | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
Empresa: OPERATIV HABITAT SL
Administrador Unico
- Llamas Lazaro Octavio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39555 , F 2, S 8, H M 702164, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: SUEÑOS Y TRAGOS SL
Administrador Unico
- Llamas Lazaro Octavio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40697 , F 11, S 8, H M 722158, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: OPERATIV HABITAT SL
Administrador Unico
- Llamas Lazaro Octavio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39555 , F 2, S 8, H M 702164, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: SUEÑOS Y TRAGOS SL
Administrador Unico
- Llamas Lazaro Octavio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40697 , F 10, S 8, H M 722158, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: GRUPO NEXEL SL
Administrador Mancomunado
- Llamas Lazaro Octavio Jesus
- Sanchez Nuñez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7078 , F 206, S 8, H M 115004, I/A 21 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Información de LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS
Mostramos los datos de LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS LAZARO OCTAVIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos