LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
Informe ejecutivo de LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H & M CASAGRANDE INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 21/01/2010 | |
FINQUES PROGRES SL | Administrador Unico | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
Empresa: PASCAR HOUSE SL
Administrador Mancomunado
- Llamas Granados Maria Vicenta
- Raventos Albiac Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 83, S 8, H T 40245, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
Empresa: PASCAR HOUSE SL
Administrador Mancomunado
- Llamas Granados Maria Vicenta
- Raventos Albiac Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 82, S 8, H T 40245, I/A 4 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-43
Empresa: FINQUES PROGRES SL
Administrador Unico
- Llamas Granados Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27226 , F 85, S 8, H B 114329, I/A 6 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Empresa: H & M CASAGRANDE INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Llamas Granados Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36659 , F 188, S 8, H B 281798, I/A 3 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA
Mostramos los datos de LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS GRANADOS MARIA VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos