LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
Informe ejecutivo de LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMEC SA | Administrador Solidario | 19/02/2024 | |
LA CANTONADA DE LLAUDER SL | Administrador Solidario | 13/02/2024 | |
GLUPS BCN SL | Administrador Unico | 03/04/2023 | |
SERVICIOS TURISTICOS MOVILES SL | Administrador Solidario | 01/07/2021 |
VINCULACIONES DE LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
Empresa: PROMEC SA
Administrador Solidario
- Izquierdo Bouldstridge Guillermo
- Izquierdo Perez Jose Ignacio
- Llagostera Castells Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22059 , F 168, S 8, H B 32176, I/A 25 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: LA CANTONADA DE LLAUDER SL
Administrador Solidario
- I PLUS PATRIMONIAL SL
- Llagostera Castells Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 94, S 8, H B 545657, I/A 2 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Empresa: GLUPS BCN SL
Administrador Unico
- Llagostera Castells Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48721 , F 76, S 8, H B 593777, I/A 1 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS MOVILES SL
Administrador Solidario
- Llagostera Castells Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24615 , F 185, S 8, H B 71695, I/A 5 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Información de LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA
Mostramos los datos de LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAGOSTERA CASTELLS GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos