LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOCHLAND ESPAÑOLA SA | Apoderado | 23/03/2018 | |
HOCHLAND ESPAÑOLA SA | Secretario No Consejero | 12/02/2013 | 05/03/2018 |
HOCHLAND ESPAÑOLA SA | Secretario No Consejero | 18/08/2016 | 05/03/2018 |
HOCHLAND ESPAÑOLA SA | Secretario No Consejero | 01/09/2009 | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
Empresa: HOCHLAND ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Llado Hadinger Juan Ignacio
- Llado Hadinger Juan Ignacio
- Llado Hadinger Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 55, S 8, H B 53026, I/A 41 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Empresa: HOCHLAND ESPAÑOLA SA
Secretario No Consejero
- Llado Hadinger Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 53, S 8, H B 53026, I/A 39 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Empresa: HOCHLAND ESPAÑOLA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Llado Hadinger Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 52, S 8, H B 53026, I/A 36 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: HOCHLAND ESPAÑOLA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Llado Hadinger Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 52, S 8, H B 53026, I/A 34 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Empresa: HOCHLAND ESPAÑOLA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Llado Hadinger Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23351 , F 130, S 8, H B 53026, I/A 30 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Información de LLADO HADINGER JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de LLADO HADINGER JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLADO HADINGER JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos