LLACER VIDAL MARIA ALBA
Informe ejecutivo de LLACER VIDAL MARIA ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLACER VIDAL MARIA ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTUFA PICASSENT SL | Liquidador Unico | 08/01/2016 | 20/01/2016 |
COTUFA PICASSENT SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE LLACER VIDAL MARIA ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLACER VIDAL MARIA ALBA
Empresa: COTUFA PICASSENT SL
Liquidador Unico
- Llacer Vidal Maria Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 81, S 8, H V 121083, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-46
Empresa: COTUFA PICASSENT SL
Administrador Unico
- Llacer Vidal Maria Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 81, S 8, H V 121083, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-46
Empresa: COTUFA PICASSENT SL
Administrador Unico
- Llacer Vidal Maria Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 81, S 8, H V 121083, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-46
Información de LLACER VIDAL MARIA ALBA
Mostramos los datos de LLACER VIDAL MARIA ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLACER VIDAL MARIA ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos