LIZONDO RODRIGO PEDRO
Informe ejecutivo de LIZONDO RODRIGO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIZONDO RODRIGO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORAMIENTO TECNICO AGRICULTURA SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 04/07/2022 | |
ASESORAMIENTO TECNICO AGRICULTURA SOSTENIBLE SL | Socio Unico | 04/07/2022 | |
EXPLOTACIONES RODENET SL | Apoderado | 06/08/2014 | |
ASESORAMIENTO TECNICO AGRICULTURA SOSTENIBLE SL | Apoderado | 25/04/2014 |
VINCULACIONES DE LIZONDO RODRIGO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIZONDO RODRIGO PEDRO
Administrador Unico
- Lizondo Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9748, L 7030, F 102, S 8, H V 157976, I/A 3 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-46
Socio Único
- Lizondo Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9748, L 7030, F 102, S 8, H V 157976, I/A 3 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-46
Empresa: EXPLOTACIONES RODENET SL
Apoderado
- Lizondo Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9829, L 7111, F 164, S 8, H V 160755, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-46
Apoderado
- Lizondo Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9748, L 7030, F 101, S 8, H V 157976, I/A 2 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-46
Empresa: HEREDAD DE SAN LORENZO SL
Apoderado
- Lizondo Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9545, L 6827, F 2, S 8, H V 151040, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-46
Información de LIZONDO RODRIGO PEDRO
Mostramos los datos de LIZONDO RODRIGO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIZONDO RODRIGO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos