LIZASO ALCORTA JESUS
Informe ejecutivo de LIZASO ALCORTA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIZASO ALCORTA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTEASUINZARRA SL | Socio Unico | 02/01/2012 | |
BETIKO GURDIAK SL | Socio Unico | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE LIZASO ALCORTA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIZASO ALCORTA JESUS
Empresa: ASTEASUINZARRA SL
Socio Único
- Lizaso Alcorta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 155, S 8, H SS 34164, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-20
Empresa: BETIKO GURDIAK SL
Socio Único
- Lizaso Alcorta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 118, S 8, H SS 33054, I/A 1 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-20
Empresa: GURDIA SL
Socio Único
- Lizaso Alcorta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 83, S 8, H SS 692, I/A 4 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-20
Empresa: GURDIA SL
Administrador Unico
- Lizaso Alcorta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 83, S 8, H SS 692, I/A 3 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-20
Información de LIZASO ALCORTA JESUS
Mostramos los datos de LIZASO ALCORTA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIZASO ALCORTA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos