LIZARZA GUILLENEA ANDONI
Informe ejecutivo de LIZARZA GUILLENEA ANDONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIZARZA GUILLENEA ANDONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE GURIEZO 2023 SRL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
SISTEMAS DE GURIEZO 2023 SRL | Socio Unico | 14/12/2023 | |
DE LAREDO SISTEMAS 2013 SL | Administrador Unico | 03/05/2022 | |
SISTEMAS DE ENCOFRADOS 2013 SL | Apoderado | 18/06/2019 | |
CONSTRUCCIONES VILLARCAYO SISTEM SL | Socio Unico | 17/12/2015 | |
CONSTRUCCIONES VILLARCAYO SISTEM SL | Administrador Unico | 17/12/2015 | |
SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION D.A. 2000 SL | Socio Unico | 13/05/2015 | |
SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION D.A. 2000 SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | |
SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION D.A. 2000 SL | Apoderado | 08/03/2013 | |
SISTEMAS ICONSA PARA LA CONSTRUCCION SL | Socio Unico | 19/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LIZARZA GUILLENEA ANDONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIZARZA GUILLENEA ANDONI
Empresa: SISTEMAS DE GURIEZO 2023 SRL
Administrador Unico
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 60, S 8, H S 37370, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Empresa: SISTEMAS DE GURIEZO 2023 SRL
Socio Único
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 60, S 8, H S 37370, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Empresa: DE LAREDO SISTEMAS 2013 SL
Administrador Unico
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 17, S 8, H S 36079, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-39
Empresa: SISTEMAS DE ENCOFRADOS 2013 SL
Apoderado
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 216, S 8, H S 33429, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-39
Empresa: CONSTRUCCIONES VILLARCAYO SISTEM SL
Administrador Unico
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701, L 492, F 43, S 8, H BU 16125, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-09
Empresa: CONSTRUCCIONES VILLARCAYO SISTEM SL
Socio Único
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701, L 492, F 43, S 8, H BU 16125, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-09
Administrador Unico
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 158, S 8, H S 27861, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-39
Nuevo Socio Único
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 158, S 8, H S 27861, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-39
Apoderado
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 158, S 8, H S 27861, I/A 2 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-39
Administrador Unico
- Lizarza Guillenea Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 95, S 8, H S 22857, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-39
VER MAS ACTOS
Información de LIZARZA GUILLENEA ANDONI
Mostramos los datos de LIZARZA GUILLENEA ANDONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIZARZA GUILLENEA ANDONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos