LIZARRAGA CELAYA LUIS
Informe ejecutivo de LIZARRAGA CELAYA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LIZARRAGA CELAYA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLORIA MADRID SL | Administrador Solidario | 13/07/2016 | |
GLORIA BARNA SL | Administrador | 11/02/2015 | |
JOLUFER SL | Administrador Mancomunado | 06/02/2015 | |
GLORIA PETS SL | Administrador Solidario | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE LIZARRAGA CELAYA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIZARRAGA CELAYA LUIS
Empresa: GLORIA MADRID SL
Administrador Solidario
- Lizarraga Celaya Jose
- Lizarraga Celaya Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 60, S 8, H M 44265, I/A 5 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Empresa: JOLUFER SL
Administrador Mancomunado
- Lizarraga Celaya Jose
- Lizarraga Celaya Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 5, S 8, H NA 8714, I/A 9 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-31
Empresa: GLORIA BARNA SL
Administrador
- Lizarraga Celaya Jose
- Lizarraga Celaya Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26955 , F 13, S 8, H B 111004, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Empresa: LICE SA
Administrador Solidario
- Lizarraga Celaya Jose
- Lizarraga Celaya Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 192, S 8, H NA 3252, I/A 16 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
Información de LIZARRAGA CELAYA LUIS
Mostramos los datos de LIZARRAGA CELAYA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIZARRAGA CELAYA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos