LIUKKONEN TIMO PEKKA
Informe ejecutivo de LIUKKONEN TIMO PEKKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIUKKONEN TIMO PEKKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTILLO EUROPEO SL | Administrador Unico | 05/09/2011 | |
SIETEAUNO SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE LIUKKONEN TIMO PEKKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIUKKONEN TIMO PEKKA
Empresa: AUTILLO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Liukkonen Timo Pekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 3201, F 217, S 8, H MA 91001, I/A 5 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-29
Empresa: AUTILLO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Liukkonen Timo Pekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 3201, F 217, S 8, H MA 91001, I/A 3 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-29
Empresa: SIETEAUNO SL
Administrador Mancomunado
- Hirvonen Kari Juhani
- Ivakko Ismo Juhani
- Liukkonen Timo Pekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 139, S 8, H MA106946, I/A 1 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: AUTILLO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Liukkonen Timo Pekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 3201, F 217, S 8, H MA 91001, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-29
Empresa: AUTILLO EUROPEO SL
Nuevo Socio Único
- Liukkonen Timo Pekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 3201, F 217, S 8, H MA 91001, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-29
Información de LIUKKONEN TIMO PEKKA
Mostramos los datos de LIUKKONEN TIMO PEKKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIUKKONEN TIMO PEKKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos