LIU XIUMIAN
Informe ejecutivo de LIU XIUMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIU XIUMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMA GEMELA FASHION SL | Administrador Unico | 21/01/2024 | |
ALMA GEMELA FASHION SL | Apoderado | 05/04/2017 | |
ALMA SIMON SL | Administrador Unico | 29/05/2013 |
VINCULACIONES DE LIU XIUMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU XIUMIAN
Empresa: ALMA GEMELA FASHION SL
Administrador Unico
- Liu Xiumian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35021 , F 136, S 8, H M 629858, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: ALMA GEMELA FASHION SL
Apoderado
- Liu Xiumian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35021 , F 136, S 8, H M 629858, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: ALMA SIMON SL
Administrador Unico
- Liu Xiumian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 68, S 8, H Z 55056, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-50
Información de LIU XIUMIAN
Mostramos los datos de LIU XIUMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU XIUMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos