LIU XINCHUN
Informe ejecutivo de LIU XINCHUN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LIU XINCHUN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU XINCHUN
Empresa: BAGS GARDEN SL
Administrador Unico
- Liu Xinchun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33462 , F 163, S 8, H M 602313, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Empresa: LUCKY WALLET SL
Administrador Unico
- Liu Xinchun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 3, S 8, H M 530573, I/A 2 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Empresa: LUCKY WALLET SL
Administrador Unico
- Liu Xinchun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 1, S 8, H M 530573, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: LUCKY WALLET SL
Socio Único
- Liu Xinchun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 1, S 8, H M 530573, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de LIU XINCHUN
Mostramos los datos de LIU XINCHUN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU XINCHUN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos