LIU XIAOCHEN
Informe ejecutivo de LIU XIAOCHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIU XIAOCHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILY LUCIA SL | Liquidador | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
FAMILY LUCIA SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | 15/11/2023 |
GIBRALAIRE DE EQUIPOS SL | Administrador Unico | 20/12/2018 | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE LIU XIAOCHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU XIAOCHEN
Empresa: FAMILY LUCIA SL
Liquidador
- Liu Xiaochen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946, L 4853, F 188, S 8, H MA156095, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-29
Empresa: FAMILY LUCIA SL
Administrador Unico
- Liu Xiaochen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946, L 4853, F 188, S 8, H MA156095, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-29
Empresa: GIBRALAIRE DE EQUIPOS SL
Administrador Unico
- Liu Xiaochen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693, L 4600, F 164, S 8, H MA143267, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Empresa: FAMILY LUCIA SL
Administrador Unico
- Liu Xiaochen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946, L 4853, F 187, S 8, H MA156095, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-29
Empresa: GIBRALAIRE DE EQUIPOS SL
Administrador Unico
- Liu Xiaochen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693, L 4600, F 163, S 8, H MA143267, I/A 5 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-29
Información de LIU XIAOCHEN
Mostramos los datos de LIU XIAOCHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU XIAOCHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos