LIU XIAO
Informe ejecutivo de LIU XIAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIU XIAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVERY FOURTH SL | Socio Unico | 14/06/2024 | |
SILVERY FOURTH SL | Administrador Unico | 14/06/2024 | |
LX168 SL | Administrador Unico | 04/05/2023 | |
LX168 SL | Socio Unico | 04/05/2023 | |
TODO MODA S&G SL | Socio Unico | 07/10/2022 | |
TODO MODA S&G SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
UNICO RESTALIA SL | Administrador Solidario | 07/06/2022 | |
INFINIDAD DESTINO 2022 SL | Administrador Solidario | 20/04/2022 | |
HUIDUO MARKET SL | Socio Unico | 05/08/2020 | |
HUIDUO MARKET SL | Administrador Unico | 05/08/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LIU XIAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU XIAO
Empresa: SILVERY FOURTH SL
Administrador Unico
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825195, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: SILVERY FOURTH SL
Socio Único
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825195, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: LX168 SL
Administrador Unico
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44099 , F 181, S 8, H M 777798, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: LX168 SL
Socio Único
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44099 , F 181, S 8, H M 777798, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: TODO MODA S&G SL
Administrador Unico
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44054 , F 120, S 8, H M 777015, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: TODO MODA S&G SL
Socio Único
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44054 , F 120, S 8, H M 777015, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: UNICO RESTALIA SL
Administrador Solidario
- Liu Xiao
- Ye Lingjing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 40, S 8, H TO 44870, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-45
Empresa: INFINIDAD DESTINO 2022 SL
Administrador Solidario
- Hu Jiangjiao
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 81, S 8, H M 762038, I/A 1 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: HUIDUO MARKET SL
Administrador Unico
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40751 , F 190, S 8, H M 723013, I/A 1 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
Empresa: HUIDUO MARKET SL
Socio Único
- Liu Xiao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40751 , F 190, S 8, H M 723013, I/A 1 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
VER MAS ACTOS
Información de LIU XIAO
Mostramos los datos de LIU XIAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU XIAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos