LIU XIA
Informe ejecutivo de LIU XIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIU XIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACKWANG 2017 SL | Socio Unico | 19/12/2017 | |
MACKWANG 2017 SL | Administrador Unico | 19/12/2017 | |
JIN GHENG SPAIN 2016 SL | Socio Unico | 25/04/2016 | |
JIN GHENG SPAIN 2016 SL | Administrador Unico | 25/04/2016 |
VINCULACIONES DE LIU XIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU XIA
Empresa: SHI WAI TAO YUAN SL
Liquidador Solidario
- Liu Xia
- Ma Weili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 11, S 8, H Z 62002, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: SHI WAI TAO YUAN SL
Administrador Solidario
- Liu Xia
- Ma Weili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 11, S 8, H Z 62002, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: MACKWANG 2017 SL
Administrador Unico
- Liu Xia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10322, L 7603, F 120, S 8, H V 177524, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-46
Empresa: MACKWANG 2017 SL
Nuevo Socio Único
- Liu Xia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10322, L 7603, F 120, S 8, H V 177524, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-46
Empresa: SHI WAI TAO YUAN SL
Administrador Solidario
- Liu Xia
- Ma Weili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 10, S 8, H Z 62002, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-50
Empresa: JIN GHENG SPAIN 2016 SL
Administrador Unico
- Liu Xia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5510, L 4417, F 23, S 8, H MA133779, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-29
Empresa: JIN GHENG SPAIN 2016 SL
Socio Único
- Liu Xia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5510, L 4417, F 23, S 8, H MA133779, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-29
Información de LIU XIA
Mostramos los datos de LIU XIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU XIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos