LIU WANG HE FANG
Informe ejecutivo de LIU WANG HE FANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LIU WANG HE FANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVENDELL TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 17/11/2021 | |
FLIXBUS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 22/06/2018 | |
HALLS (IBERIA) MADRID SL | Apoderado Solidario | 15/06/2018 | |
AVATURE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 16/05/2018 | |
CANAAN XIBANYA 2 SL | Apoderado | 23/04/2018 | |
SOMNOMED SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/01/2018 | |
CANAAN XIBANYA 1 SL | Apoderado Solidario | 02/01/2018 | |
INVERSIONES DELTA MAIPO SL | Apoderado Solidario | 02/11/2017 | |
ING REAL ESTATE DEVELOPMENT SPAIN HOLDING SA | Apoderado | 31/10/2017 | |
LOGIPLANS VALLES SL | Apoderado Solidario | 27/10/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LIU WANG HE FANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU WANG HE FANG
Empresa: INTERCONTINENTAL GESTION HOTELERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 401233, I/A 28 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: JYSK DBL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Legido Castiella Ignacio
- Liu Wang He Fang
- Martinez Cerezo Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11168, L 8446, F 116, S 8, H V 136637, I/A 29 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36948 , F 170, S 8, H M 660755, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: RIVENDELL TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 114, S 8, H M 747855, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: LOVISA COMPLEMENTOS ESPAÑA SL
Apoderado
- Liu Wang He Fang
- Liu Wang He Fang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35750 , F 99, S 8, H M 642467, I/A 11 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: INTERCONTINENTAL GESTION HOTELERA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28798 , F 59, S 8, H M 401233, I/A 14 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: FLIXBUS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Liu Wang He Fang
- Marco Asencio Alvaro
- Pico Madrigal Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37457 , F 190, S 8, H M 667710, I/A 3 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: HALLS (IBERIA) MADRID SL
Apoderado Solidario
- Liu Wang He Fang
- Marco Asencio Alvaro
- Pico Madrigal Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 195, S 8, H M 667754, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Empresa: LOVISA COMPLEMENTOS ESPAÑA SL
Apoderado
- Liu Wang He Fang
- Marco Asencio Alvaro
- Pico Madrigal Ivan
- Suarez Tramon Alberto
- Trombi Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35750 , F 96, S 8, H M 642467, I/A 6 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: AVATURE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Liu Wang He Fang
- Marco Asencio Alvaro
- Pico Madrigal Ivan
- Suarez Tramon Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31805 , F 33, S 8, H M 572349, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
VER MAS ACTOS
Información de LIU WANG HE FANG
Mostramos los datos de LIU WANG HE FANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU WANG HE FANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos