LIU SUO
Informe ejecutivo de LIU SUO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIU SUO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVEGA EXPRESS SL | Socio Unico | 14/01/2021 | |
NAVEGA EXPRESS SL | Administrador Unico | 14/01/2021 | |
PROTEC INTERMEDIARIOS SL | Liquidador | 07/07/2020 | |
LOGIRIU INTER-OPER SL | Socio Unico | 10/01/2018 | |
LOGIRIU INTER-OPER SL | Administrador Unico | 10/01/2018 | |
PROTEC INTERMEDIARIOS SL | Socio Unico | 24/11/2014 |
VINCULACIONES DE LIU SUO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU SUO
Empresa: NAVEGA EXPRESS SL
Administrador Unico
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 118, S 8, H A 172632, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-03
Empresa: NAVEGA EXPRESS SL
Socio Único
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 118, S 8, H A 172632, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-03
Empresa: PROTEC INTERMEDIARIOS SL
Liquidador
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 173, S 8, H A 142424, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-03
Empresa: PROTEC INTERMEDIARIOS SL
Administrador Unico
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 173, S 8, H A 142424, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-03
Empresa: LOGIRIU INTER-OPER SL
Administrador Unico
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 63, S 8, H A 158207, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-03
Empresa: LOGIRIU INTER-OPER SL
Socio Único
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 63, S 8, H A 158207, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-03
Empresa: GRUPO ALLEBO SL
Apoderado
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 99, S 8, H A 139990, I/A 4 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-03
Empresa: PROTEC INTERMEDIARIOS SL
Administrador Unico
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 173, S 8, H A 142424, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Empresa: PROTEC INTERMEDIARIOS SL
Socio Único
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 173, S 8, H A 142424, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Empresa: GRUPO ALLEBO SL
Apoderado
- Liu Suo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 99, S 8, H A 139990, I/A 3 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-03
Información de LIU SUO
Mostramos los datos de LIU SUO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU SUO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos