LIU LIN
Informe ejecutivo de LIU LIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIU LIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ALDESA SA | Consejero | 09/09/2024 | |
GLOBAL AMIDALA SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
NUO XIN COMERCIO SL | Administrador Unico | 05/08/2024 | |
PUERTO DEPORTIVO TORREVIEJA SA | Administrador Mancomunado | 31/07/2024 | |
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA | Administrador Mancomunado | 29/07/2024 | |
SECTOR BETERA SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
OYAMBRE PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
ALDESA NUEVO MADRID SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Administrador Mancomunado | 11/07/2024 |
VINCULACIONES DE LIU LIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIU LIN
Empresa: GRUPO ALDESA SA
Consejero
- Guan Jiaxin
- Liu Lin
- Pu Linghui
- Wang Fei
- Zhong Benfeng
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 452290, I/A 117 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: GLOBAL AMIDALA SL
Administrador Unico
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 644278, I/A 13 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: NUO XIN COMERCIO SL
Administrador Unico
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220087, I/A 1 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-46
Empresa: PUERTO DEPORTIVO TORREVIEJA SA
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 500679, I/A 56 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 39125, I/A 268 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: SECTOR BETERA SL
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
- Ramos Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 554486, I/A 24 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ALDESA NUEVO MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347467, I/A 39 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: OYAMBRE PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 748808, I/A 10 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA
Administrador Mancomunado
- Liu Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 405726, I/A 52 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: SONY MOBILE COMMUNICATIONS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ban Mitsutaka
- Costea Mellqvist Felicia-alexandrina
- Dahlgren Kerstin-nanny
- Dahlgren Kerstin-nanny
- Hadano Kazuhito
- Hirota Isao
- Ito Yoshihiro
- Liu Lin
- Liu Lin
- Moreno Martin Isidro
- Moreno Martin Isidro
- Moreno Martin Isidro
- Quick Carina Susanne
- Qvick Carina Suzanne
- Takami Masaki
- Villamor Tardaquila Fernando
- Villamor Tardaquila Fernando
- Zhang Fan
- Zhang Fan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36734 , F 88, S 8, H M 337998, I/A 42 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
VER MAS ACTOS
Información de LIU LIN
Mostramos los datos de LIU LIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIU LIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos