LITE BELLON CANDIDO
Informe ejecutivo de LITE BELLON CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LITE BELLON CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTITURE DOS MIL SL | Presidente | 01/03/2023 | |
ACTITURE DOS MIL SL | Apoderado | 01/03/2023 | |
ACTITURE DOS MIL SL | Consejero | 01/03/2023 | |
INCAN LASTORRES SL | Administrador Solidario | 06/02/2023 | |
TERRAGUSTA SL | Administrador Solidario | 03/02/2023 | |
ECOJALON SL | Secretario | 07/08/2019 | |
ECOJALON SL | Apoderado Solidario | 07/08/2019 | |
ECOJALON SL | Consejero | 07/08/2019 | |
ALIMENTOS SOLIDARIOS SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 |
VINCULACIONES DE LITE BELLON CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LITE BELLON CANDIDO
Empresa: ACTITURE DOS MIL SL
Apoderado
- Aguado Perez Luis Miguel
- Lite Bellon Candido
Consejero
- Aguado Perez Luis Miguel
- Beckmann Thorsten
- Lite Bellon Candido
Presidente
- Lite Bellon Candido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 54, S 8, H NA 41621, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Empresa: ACTITURE DOS MIL SL
Administrador Solidario
- Aguado Perez Luis Miguel
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 54, S 8, H NA 41621, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Empresa: INCAN LASTORRES SL
Administrador Solidario
- Artazcoz Zabalegui Juan Miguel
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 165, S 8, H NA 41847, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-31
Empresa: TERRAGUSTA SL
Administrador Solidario
- Aguado Perez Luis Miguel
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 113, S 8, H NA 41842, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-31
Empresa: ACTITURE DOS MIL SL
Administrador Solidario
- Aguado Perez Luis Miguel
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 53, S 8, H NA 41621, I/A 1 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-31
Empresa: CAMPOFRESCO SL
Liquidador Unico
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811 , F 137, S 8, H NA 16606, I/A 12 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-31
Empresa: CAMPOFRESCO SL
Consejero
- Aguado Perez Luis Miguel
- Chaves Martinez Alejandro Javier
- Lite Bellon Candido
Liquidador Unico
- Lite Bellon Candido
Presidente
- Lite Bellon Candido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811 , F 137, S 8, H NA 16606, I/A 12 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-31
Empresa: ECOJALON SL
Apoderado Solidario
- Aguado Perez Luis Miguel
- Lite Bellon Candido
Consejero
- Aguado Perez Luis Miguel
- Gomez Viamonte Aurelio
- Gomez Viamonte Jose Antonio
- Lite Bellon Candido
Presidente
Secretario
- Lite Bellon Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4422 , F 33, S 8, H Z 65893, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Empresa: CAMPOFRESCO SL
Consejero
- Aguado Perez Luis Miguel
- Chaves Martinez Alejandro Javier
- Lite Bellon Candido
Presidente
- Lite Bellon Candido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811 , F 137, S 8, H NA 16606, I/A 10 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-31
Empresa: CAMPOFRESCO SL
Consejero
- Aguado Perez Luis Miguel
- Chaves Martinez Alejandro
- Lite Bellon Candido
- Sanz Marques Pedro
Presidente
- Lite Bellon Candido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811 , F 137, S 8, H NA 16606, I/A 10 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-31
VER MAS ACTOS
Información de LITE BELLON CANDIDO
Mostramos los datos de LITE BELLON CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LITE BELLON CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos