LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
Informe ejecutivo de LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDFLAG EVENTS SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
DISTRIBUIDORA TEXTIL J.F.L SL | Administrador Unico | 04/07/2022 | |
VIAJES LIRA SL | Administrador Solidario | 01/02/2021 | |
LIRA'S TEXTIL SL | Administrador Unico | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
Empresa: REDFLAG EVENTS SL
Administrador Unico
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464, L 4464, F 200, S 8, H PO 72306, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-36
Empresa: DISTRIBUIDORA TEXTIL J.F.L SL
Administrador Unico
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 4410, F 160, S 8, H PO 70169, I/A 1 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-36
Empresa: VIAJES LIRA SL
Administrador Solidario
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820, L 820, F 216, S 8, H PO 15, I/A 5 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-36
Empresa: LIRA'S TEXTIL SL
Administrador Unico
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 3601, F 20, S 8, H PO 48970, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-36
Empresa: OLEMRAC-I SA
Administrador Unico
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723, L 2723, F 48, S 8, H PO 30433, I/A 3 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-36
Empresa: OLEMRAC-I SA
Administrador Unico
- Lira Santamaria Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723, L 2723, F 48, S 8, H PO 30433, I/A 2 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-36
Información de LIRA SANTAMARIA FULGENCIO
Mostramos los datos de LIRA SANTAMARIA FULGENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIRA SANTAMARIA FULGENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos