LIRA MUÑOZ IVONNE
Informe ejecutivo de LIRA MUÑOZ IVONNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LIRA MUÑOZ IVONNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIRA MUÑOZ IVONNE
Empresa: EURO FRITS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806, L 597, F 86, S 8, H BU 4825, I/A 90 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-09
Empresa: EURO FRITS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avellanosa Santos Luis
- Garcia Ortega Sonia
- Lira Muñoz Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806, L 597, F 85, S 8, H BU 4825, I/A 89 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-09
Empresa: EURO FRITS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Cruz Cerda Eduardo
- Garcia Ortega Sonia
- Lira Muñoz Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758, L 549, F 41, S 8, H BU 4825, I/A 81 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-09
Empresa: NEWIND FOODS SL
Apoderado
- Lira Muñoz Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39967 , F 107, S 8, H M 709878, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: EURO FRITS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuesta Marquina Fernando
- Garcia Ortega Sonia
- Lira Muñoz Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758, L 549, F 38, S 8, H BU 4825, I/A 74 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
Información de LIRA MUÑOZ IVONNE
Mostramos los datos de LIRA MUÑOZ IVONNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIRA MUÑOZ IVONNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos