LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
Informe ejecutivo de LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A GUARDA EQUIPOS DE PROTECCION SL | Administrador Solidario | 22/12/2020 | |
LIBECOM DE COMUNICACION VISUAL SL | Apoderado | 23/06/2017 |
VINCULACIONES DE LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
Empresa: LIBECOM DE COMUNICACION VISUAL SL
Administrador Unico
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938, L 3938, F 184, S 8, H PO 56258, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-36
Empresa: LIBECOM DE COMUNICACION VISUAL SL
Administrador Unico
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938, L 3938, F 184, S 8, H PO 56258, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-36
Empresa: A GUARDA EQUIPOS DE PROTECCION SL
Administrador Solidario
- Lira Martinez Roberto Carlos
- Pereira Perez Carlos Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 23, S 8, H PO 67209, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-36
Empresa: A GUARDA EQUIPOS DE PROTECCION SL
Administrador Unico
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 23, S 8, H PO 67209, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-36
Empresa: A GUARDA EQUIPOS DE PROTECCION SL
Administrador Unico
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 20, S 8, H PO 67209, I/A 1 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-36
Empresa: A GUARDA EQUIPOS DE PROTECCION SL
Socio Único
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 20, S 8, H PO 67209, I/A 1 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-36
Empresa: LIBECOM DE COMUNICACION VISUAL SL
Apoderado
- Lira Martinez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938, L 3938, F 183, S 8, H PO 56258, I/A 4 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-36
Información de LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS
Mostramos los datos de LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIRA MARTINEZ ROBERTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos