LIPPMANN RUDOLF GERALD
Informe ejecutivo de LIPPMANN RUDOLF GERALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIPPMANN RUDOLF GERALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA ADIOS FLORIDA SL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE LIPPMANN RUDOLF GERALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIPPMANN RUDOLF GERALD
Empresa: ALLSCHUTZ-ESPAÑA SL
Liquidador
- Lippmann Rudolf Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168, L 2081, F 114, S 8, H MA 59370, I/A 4 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-29
Empresa: ALLSCHUTZ-ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lippmann Rudolf Gerald
Socio único
- Lippmann Rudolf Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168, L 2081, F 114, S 8, H MA 59370, I/A 4 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-29
Empresa: VILLA ADIOS FLORIDA SL
Apoderado
- Lippmann Rudolf Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711, L 1624, F 215, S 8, H MA 46758, I/A 5 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-29
Empresa: ALLSCHUTZ-ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lippmann Rudolf Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168, L 2081, F 114, S 8, H MA 59370, I/A 3 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Empresa: ALLSCHUTZ-ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lippmann Rudolf Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168, L 2081, F 114, S 8, H MA 59370, I/A 2 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-29
Información de LIPPMANN RUDOLF GERALD
Mostramos los datos de LIPPMANN RUDOLF GERALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIPPMANN RUDOLF GERALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos