LIOR YOSEF IDUD
Informe ejecutivo de LIOR YOSEF IDUD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIOR YOSEF IDUD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIFLAT INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 08/06/2018 | |
BARCELONETA MANAGEMENT SL | REPR.143 RRM | 24/05/2017 | |
OUR COMPANY LEGACY SL | REPR.143 RRM | 24/05/2017 | |
SAISR INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2016 | |
SAISR INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 15/11/2016 | |
SAISR INTERNATIONAL SL | REPR.143 RRM | 02/08/2016 | |
YINMAL TRADE SL | Administrador Unico | 02/03/2016 | |
RIGLAN TRADE SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | |
SPANISH LEGEND SL | Administrador Unico | 25/03/2011 |
VINCULACIONES DE LIOR YOSEF IDUD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIOR YOSEF IDUD
Empresa: ARENA DE LUNA SL
Administrador Unico
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37900 , F 98, S 8, H B 317351, I/A 11 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: UNIFLAT INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Lior Yosef Idud
- Thomas Langer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43452 , F 215, S 8, H B 430287, I/A 7 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Empresa: UNIFLAT INTEGRAL SL
Consejero
- Lior Yosef Idud
- Ronnie Doron Shub
- Thomas Langer
- Yehezkiel Rochman
- Yossef Schussman
Presidente
Secretario
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43452 , F 215, S 8, H B 430287, I/A 7 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Empresa: OUR COMPANY LEGACY SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Dor Benvenisti
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45940 , F 204, S 8, H B 503560, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: BARCELONETA MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45940 , F 199, S 8, H B 503559, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: SAISR INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Lior Yosef Idud
- Rochman Rosen Amir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45492 , F 151, S 8, H B 489636, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: SAISR INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado
- GESTIONA WORLDWIDE SL
- Lior Yosef Idud
- Rochman Rosen Amir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45492 , F 151, S 8, H B 489636, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: SAISR INTERNATIONAL SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45492 , F 150, S 8, H B 489636, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-08
Empresa: YINMAL TRADE SL
Administrador Unico
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 34, S 8, H B 479416, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Empresa: RIGLAN TRADE SL
Administrador Unico
- Lior Yosef Idud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45053 , F 91, S 8, H B 475572, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
VER MAS ACTOS
Información de LIOR YOSEF IDUD
Mostramos los datos de LIOR YOSEF IDUD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIOR YOSEF IDUD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos