LINNE QUIRK KATHLEEN
Informe ejecutivo de LINNE QUIRK KATHLEEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LINNE QUIRK KATHLEEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINNE QUIRK KATHLEEN
Empresa: ATLANTIC COPPER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Linne Quirk Kathleen
- Richard C. Adkerson
- Targhetta Roza Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 111, S 8, H H 6003, I/A 217 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-21
Empresa: ATLANTIC COPPER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Linne Quirk Kathleen
- Richard C. Adkerson
- Targhetta Roza Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 80, S 8, H H 6003, I/A 155 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-21
Empresa: ATLANTIC COPPER SA
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Linne Quirk Kathleen
- Richard C. Adkerson
- Targhetta Roza Javier
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 60, S 8, H H 6003,H , I/ 128 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-21
Información de LINNE QUIRK KATHLEEN
Mostramos los datos de LINNE QUIRK KATHLEEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINNE QUIRK KATHLEEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos