LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA | Apoderado | 23/08/2010 | 19/06/2023 |
INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA | Apoderado | 11/03/2013 | 19/06/2023 |
INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA | Apoderado | 19/06/2023 | |
EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 04/03/2010 | 18/05/2023 |
EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 07/06/2016 | 18/05/2023 |
EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 18/05/2023 | |
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SA | Apoderado | 04/03/2010 | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
Empresa: INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25847 , F 138, S 8, H M 11637, I/A 79 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
- Liñero Saro Victor Manuel
- Liñero Saro Victor Manuel
- Liñero Saro Victor Manuel
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38367 , F 91, S 8, H M 9880, I/A 1131 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28012 , F 218, S 8, H M 9880, I/A 874 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25847 , F 132, S 8, H M 11637, I/A 62 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL VESTIDO SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25847 , F 126, S 8, H M 11637, I/A 55 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27048 , F 26, S 8, H M 9880, I/A 619 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Empresa: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SA
Apoderado
- Liñero Saro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12250 , F 207, S 8, H M 7670, I/A 108 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Información de LIÑERO SARO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de LIÑERO SARO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIÑERO SARO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos