LINDO SANCHEZ ANAIS
Informe ejecutivo de LINDO SANCHEZ ANAIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LINDO SANCHEZ ANAIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2024 | |
SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 17/01/2022 | |
LA VENECIANA SA | Apoderado | 23/06/2021 | |
SAINT GOBAIN IDAPLAC SL | Apoderado | 23/06/2021 | |
SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL | Apoderado | 18/06/2021 | |
SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL | Apoderado | 25/05/2021 | |
SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA | Apoderado | 19/05/2021 | |
SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA | Apoderado | 17/05/2021 | |
SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA SA | Apoderado | 27/04/2021 |
VINCULACIONES DE LINDO SANCHEZ ANAIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINDO SANCHEZ ANAIS
Empresa: SAINT GOBAIN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 468985, I/A 89 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 139, S 8, H S 921, I/A 183 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-39
Empresa: LA VENECIANA SA
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25140 , F 137, S 8, H M 24525, I/A 463 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: SAINT GOBAIN IDAPLAC SL
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36835 , F 154, S 8, H M 659380, I/A 33 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39157 , F 217, S 8, H M 24987, I/A 713 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39847 , F 81, S 8, H M 582248, I/A 64 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37055 , F 224, S 8, H M 301913, I/A 161 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40998 , F 151, S 8, H M 153156, I/A 97 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA SA
Apoderado
- Lindo Sanchez Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36665 , F 93, S 8, H M 659507, I/A 24 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Información de LINDO SANCHEZ ANAIS
Mostramos los datos de LINDO SANCHEZ ANAIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINDO SANCHEZ ANAIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos