LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
Informe ejecutivo de LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLID NETWORK SL | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 18/03/2015 |
SOLID NETWORK SL | Liquidador | 18/03/2015 | 18/03/2015 |
SOLID NETWORK SL | Administrador Unico | 02/04/2009 | 24/03/2011 |
LUDO WIFI SL | Administrador Unico | 17/08/2009 | 17/08/2009 |
VINCULACIONES DE LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
Empresa: SOLID NETWORK SL
Liquidador
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641, L 2552, F 47, S 8, H MA 72637, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Empresa: SOLID NETWORK SL
Administrador Solidario
- Goransson Karl Johan
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641, L 2552, F 47, S 8, H MA 72637, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Empresa: SOLID NETWORK SL
Administrador Solidario
- Goransson Karl Johan
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641, L 2552, F 47, S 8, H MA 72637, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-29
Empresa: SOLID NETWORK SL
Administrador Unico
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641, L 2552, F 47, S 8, H MA 72637, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-29
Empresa: LUDO WIFI SL
Administrador Unico
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 208, S 8, H MA102365, I/A 2 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-29
Empresa: LUDO WIFI SL
Administrador Unico
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 207, S 8, H MA102365, I/A 1 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-29
Empresa: SOLID NETWORK SL
Administrador Unico
- Lindman Ulf Torleihf Alexius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641, L 2552, F 47, S 8, H MA 72637, I/A 2 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29
Información de LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS
Mostramos los datos de LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINDMAN ULF TORLEIHF ALEXIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos