LINATI DE PUIG JORGE
Informe ejecutivo de LINATI DE PUIG JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LINATI DE PUIG JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILD FIDANCE GROUP SA | Administrador Solidario | 07/04/2022 | |
HOLD FIDANCE GROUP SA | Administrador Solidario | 07/04/2022 | |
VALOR FISCAL SA | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
INSTITUTO DE BROKERING SL | Administrador Solidario | 04/01/2022 | |
BOND SA | Administrador Solidario | 17/12/2021 | |
BERMEJO LINATI & GARCIA NIETO ABOGADOS ASOCIADOS SCP | Administrador Solidario | 18/10/2017 | |
BOND SA | Administrador Solidario | 14/12/2016 | |
HOLD FIDANCE GROUP SA | Administrador Solidario | 16/02/2015 | |
BUILD FIDANCE GROUP SA | Administrador Solidario | 16/02/2015 | |
BOND SA | Administrador Solidario | 02/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LINATI DE PUIG JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINATI DE PUIG JORGE
Secretario No Consejero
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 155, S 8, H CS 29740, I/A 36 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-12
Empresa: BUTSIR SL
Secretario No Consejero
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 63, S 8, H B 47964, I/A 59 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Empresa: BUILD FIDANCE GROUP SA
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23560 , F 196, S 8, H B 57628, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: HOLD FIDANCE GROUP SA
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23560 , F 155, S 8, H B 57782, I/A 9 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: VALOR FISCAL SA
Administrador Unico
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20019 , F 103, S 8, H B 242, I/A 11 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Empresa: INSTITUTO DE BROKERING SL
Administrador Solidario
- Guitart Carulla Pilar
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23938 , F 71, S 8, H B 61505, I/A 9 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Empresa: BOND SA
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23560 , F 176, S 8, H B 56662, I/A 10 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40690 , F 197, S 8, H B 371825, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: BOND SA
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23560 , F 176, S 8, H B 56662, I/A 9 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Empresa: BUILD FIDANCE GROUP SA
Administrador Solidario
- Garcia Nieto Conde Jorge
- Linati De Puig Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23560 , F 195, S 8, H B 57628, I/A 9 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-08
VER MAS ACTOS
Información de LINATI DE PUIG JORGE
Mostramos los datos de LINATI DE PUIG JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINATI DE PUIG JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos