LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
Informe ejecutivo de LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION DE FINCAS FUENGIROLA SL | Socio Unico | 16/02/2024 | |
ADMINISTRACION DE FINCAS FUENGIROLA SL | Administrador Unico | 16/02/2024 |
VINCULACIONES DE LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
Administrador Unico
- Linares Villegas Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832, L 4739, F 82, S 8, H MA150418, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Administrador Mancomunado
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832, L 4739, F 82, S 8, H MA150418, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Socio Único
- Linares Villegas Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832, L 4739, F 82, S 8, H MA150418, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Administrador Mancomunado
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832, L 4739, F 82, S 8, H MA150418, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-29
Empresa: LITRASOL CONSTRUCCIONES SL
Liquidador Mancomunado
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583, L 4490, F 213, S 8, H MA137692, I/A 3 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-29
Empresa: LITRASOL CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583, L 4490, F 213, S 8, H MA137692, I/A 3 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-29
Empresa: LITRASOL CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583, L 4490, F 213, S 8, H MA137692, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: LITRASOL CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Galione Antonino
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583, L 4490, F 213, S 8, H MA137692, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: LITRASOL CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Galione Antonino
- Linares Villegas Juan Jose
- Trabalon Cuenca Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583, L 4490, F 213, S 8, H MA137692, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-29
Información de LINARES VILLEGAS JUAN JOSE
Mostramos los datos de LINARES VILLEGAS JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES VILLEGAS JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos